Ratsmitglied |
Gemeinsame Fraktionssitzung SG | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | | von 01.11.2006 |
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | | von 01.11.2006 |
Ausschussmitglied |
Werksausschuss des "Kommunal-Service Lüchow" | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.11.2006 | 31.10.2011 | von 16.11.2006 bis 31.10.2011 |
Bau- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.11.2011 | | von 02.11.2011 |
|
CDU-Fraktion SG | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.01.2010 | von 01.11.2006 bis 31.01.2010 |
CDU-Fraktions-Gruppe SG | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.02.2010 | | von 01.02.2010 |