Ratsmitglied |
Gemeinsame Fraktionssitzung SG | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
Ausschussmitglied |
Ausschuss für Welterbe und regionale Entwicklung | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
Bau- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
Brandschutzausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.11.2021 | | von 10.11.2021 |
Beigeordnete/r |
Samtgemeindeausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.11.2021 | | von 10.11.2021 |
|
CDU-Fraktions-Gruppe SG | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
CDU-Fraktions-Gruppe SG | CDU | CDU Stellv. Vorsitz | Stellv. Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |