Bürgermeister |
Dienstbesprechung der Bürgermeister der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) | UWG | UWG Bürgermeister/in | Bürgermeister/in | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
Stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Brandschutzausschuss | UWG | UWG Stellv. Vorsitz | Stellv. Vorsitz | 10.11.2021 | | von 10.11.2021 |
Ausschussmitglied |
Brandschutzausschuss | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2007 | 31.10.2021 | von 01.01.2007 bis 31.10.2021 |
Ratsmitglied |
Gemeinsame Fraktionssitzung SG | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
Ausschussmitglied |
Bau- und Verkehrsausschuss | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
Schul-, Jugend- und Sozialausschuss | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.11.2021 | | von 10.11.2021 |
Arbeitskreis |
Arbeitskreis "Gesamtkonzept Feuerwehren" | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2008 | 31.10.2011 | von 01.10.2008 bis 31.10.2011 |
|
Gruppe UWG/Grüne/BL | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
UWG-Fraktion SG | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
Gruppe UWG/Bürgerliste SG | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |